ymddiriedolwyr SW9 COMMUNITY HOUSING
Rhif yr elusen: 1170586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEE ALAPAFUJA | Cadeirydd | 27 October 2015 |
|
|
||||
James Andrew Bryan | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
James Paul Knoll-Pollard | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Tazeem Zahra Abbas | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Kieran Godwin | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Dr Daniel Peter Cromb | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Steven Paul Warren | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
Andrew Sternberg | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
Adebayo Vincent Ajibade | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
||||
PAUL BRETT | Ymddiriedolwr | 28 November 2015 |
|
|
||||
DANIEL GARZA | Ymddiriedolwr | 27 October 2015 |
|
|
||||
OLUKAYODE AJISEBUTU | Ymddiriedolwr | 05 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.