ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, HOOK-WITH-WARSASH
Rhif yr elusen: 1162521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKE TERRY | Cadeirydd | 03 July 2015 |
|
|
||||
Gemma Louise Winterton | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Paul Smith | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Shepperd | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Michael Hamilton Dalzell | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Molly Howard | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Lyn Buckle | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Lorraine Joan Yeomans | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Lesley Kim Stevens | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
PETER WILLIAM UPWARD | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Sally Ann Donlevy | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
IAIN KENNETH CHARLES WILKIE | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE SIMPSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
SALLY CLEAR | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Bob Bottomley | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
EVA CHARLOTTE UPWARD | Ymddiriedolwr | 28 June 2015 |
|
|
||||
NICKY-SUE TERRY | Ymddiriedolwr | 03 May 2015 |
|
|
||||
JUNE ROSEMARIE WARD | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.