WEST COUNTRY BULLIE WALKS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the suffering and distress of Bull Terriers in UK rescues which are in need by reason of sickness, maltreatment or poor circumstances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bournemouth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Cernyw
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Dorset
- Dyfnaint
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
- Wiltshire
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2015: CIO registration
- WCBW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD PARSONS | Cadeirydd | 05 November 2015 |
|
|
||||
Deborah Katherine Rodda | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Julie Selina Pope | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Trevor John Peters | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Clare Stevens | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Ronald Anthony King | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Cyndie Young | Ymddiriedolwr | 22 July 2018 |
|
|
||||
Michael Hanley | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
JENNY CORAM | Ymddiriedolwr | 05 November 2015 |
|
|
||||
JAYNE ODY | Ymddiriedolwr | 05 November 2015 |
|
|
||||
TANYA RICKETTS | Ymddiriedolwr | 05 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.35k | £20.76k | £23.38k | £30.24k | £26.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.35k | £12.70k | £16.78k | £23.54k | £22.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 05 Nov 2015
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SUFFERING AND DISTRESS OF BULL TERRIERS IN UK RESCUES WHICH ARE IN NEED BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT OR POOR CIRCUMSTANCES. TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS, SPECIFICALLY BULL TERRIERS, BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, TREATMENT AND SECURITY FOR ANIMALS, SPECIFICALLY BULL TERRIERS, WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO THE WELFARE OF ANIMALS, SPECIFICALLY BULL TERRIERS AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG BULL TERRIERS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
45 Harrington Avenue
Bristol
BS14 8JU
- Ffôn:
- 07808586942
- E-bost:
- westcbw@hotmail.com
- Gwefan:
-
Westcountrybulliewalks.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window