THE 1815 CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1162897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing financial support for Brasenose College Boat Club

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £28,610
Cyfanswm gwariant: £18,923

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Gorffennaf 2015: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • THE BOWMAN FUND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DANIEL BROCKLEBANK Cadeirydd 22 April 2015
FIGHTING KNIFE CRIME LONDON
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Elisabeth Smith Ymddiriedolwr 07 September 2024
Dim ar gofnod
Dr Katrina Lythgoe Ymddiriedolwr 01 September 2024
THE KING'S HALL AND COLLEGE OF BRASENOSE IN OXFORD
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Edmondson Ymddiriedolwr 03 May 2024
Dim ar gofnod
Laura Harray Ymddiriedolwr 18 July 2023
Dim ar gofnod
Joseph Keel Ymddiriedolwr 29 September 2020
Dim ar gofnod
David Foster Ymddiriedolwr 11 January 2018
Dim ar gofnod
Natasha Perks Ymddiriedolwr 11 January 2018
Dim ar gofnod
Philip Christopher Liam Parker Ymddiriedolwr 24 November 2015
WOOTTON CONSERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE OXFORD PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WOOTTON CONSERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HULME TRUST ESTATES (EDUCATIONAL)
Derbyniwyd: Ar amser
THE KING'S HALL AND COLLEGE OF BRASENOSE IN OXFORD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.74k £17.33k £61.11k £12.00k £28.61k
Cyfanswm gwariant £1.19k £2.67k £720 £46.69k £18.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 22 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 22 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 20 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 20 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 11 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 11 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 24 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 06 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 06 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 The Gardens
ESHER
KT10 8QF
Ffôn:
07958295332