Ymddiriedolwyr BISHOP'S STORTFORD COMMUNITY SPORTS CLUB
Rhif yr elusen: 1171519

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL CARTER | Cadeirydd | 07 February 2017 |
|
|
||||
Peter Robert Burslem | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Grahame Keith Smith | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Tanys Elizabeth Lancaster | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Neil Smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Tony Pennison | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
BERNARD JAMES COTTON MBE | Ymddiriedolwr | 07 February 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.