ymddiriedolwyr WEST MOORS PAROCHIAL CHURCH COUNCIL
Rhif yr elusen: 1162532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Ann Nutland | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Paul Barber | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Caryl Mary Longland | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Paul William Brealey | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Micheal John Bowler | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Alyson Joan Scott | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Rev Michael James Eaton-Wells | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Peter Short | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN WILSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE BOWLER | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
STUART STEBBING | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
JULIE ANNE HARDMAN | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
GILLIAN MARY CLARKE | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Rev LYNNE MORRIS | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Nicholas John Osborn | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Alexander Arthur Clarke | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Isobel Kate Dale | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
LOUISE KATHRYN COLLINS BSC | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
||||
Deborah Ann Brown | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
||||
Karen Ann Clark | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.