Hanes ariannol FREE SPIRIT HORSE MEMORIAL
Rhif yr elusen: 1164543
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.58k | £21.89k | £20.94k | £9.42k | £598 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.68k | £58.97k | £34.05k | £6.21k | £485 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.