Hanes ariannol ARTSOCIAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1163100
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (75 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £97.53k £157.19k £68.00k £20.45k £28
Cyfanswm gwariant £75.76k £92.60k £96.00k £102.14k £524
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A