THE HUNTER CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide grants to individuals in Leicestershire (or other parts of the United Kingdom as the trustees see fit) or other charities, for the benefit of individuals who are in need by reason of their youth, age, ill-health, disability, financial hardship or other disadvantage, so that such persons may improve their personal circumstances and quality of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Caerl?r
- Rutland
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 07 Hydref 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR KING | Cadeirydd | 07 October 2015 |
|
|
||||
MRS HUNTER | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|
||||
MISS KING | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|
||||
MRS KING | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.74k | £23.05k | £29.37k | £6.31k | £7.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.20k | £28.28k | £29.25k | £19.44k | £8.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 14 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 14 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 07 Oct 2015
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME SEE FIT, INCLUDING (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) THE RELIEF OF RESIDENTS IN LEICESTERSHIRE (OR SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME SEE FIT) WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE BY THE PROVISION OF GRANTS TO CHARITIES AND/OR SUCH PERSONS SO THAT THEY MAY IMPROVE THEIR PERSONAL CIRCUMSTANCES AND QUALITY OF LIFE. 3.2 NOTHING IN THE CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TEN WEALTH MANAGEMENT LTD
UNIT 16
POPLARS COURT
NOTTINGHAM
NG7 2RR
- Ffôn:
- 01159701610
- E-bost:
- THEHUNTERTRUST@TENWEALTH.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window