Hanes ariannol BLUE KITE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1165069
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 660 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
Cyfanswm Incwm Gros £5.00k £5.00k £2.61k £7.00k £9.00k
Cyfanswm gwariant £0 £5.55k £7.06k £0 £9.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A