CAPEL SPORTS PAVILION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To establish and run a sports pavilion and to promote for the benefit of people living in and near Capel, without discrimination, the provision of facilities for healthy recreation or other leisure time occupation of individuals who have need of such facilities in the interests of social welfare and with the object of improving the conditions of life of the said people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
- Surrey
Llywodraethu
- 22 Hydref 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY BIRCH | Cadeirydd | 10 June 2015 |
|
|
||||
Lee Robinson | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
AMANDA SCHRYVER | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|||||
AMANDA HUMPHRIES | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||
CHRIS ANDERSON | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||
PETER SPONDER | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||
CLAY GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||
PAUL HINTON | Ymddiriedolwr | 02 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.92k | £20.54k | £22.85k | £13.37k | £20.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.56k | £10.45k | £10.81k | £12.09k | £15.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.29k | £20.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Mawrth 2024 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Mawrth 2024 | 49 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Mawrth 2024 | 414 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Mawrth 2024 | 414 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2023 | 362 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2023 | 362 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Chwefror 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Chwefror 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 22 Oct 2015
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH AND RUN A SPORTS PAVILION AND TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF PEOPLE LIVING IN AND NEAR THE PARISH OF CAPEL ("AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS THE PROVISION OF FACILITIES FOR HEALTHY RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID PEOPLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Capel Sports Pavilion
The Street
Capel
Surrey
RH5 5LB
- Ffôn:
- 01306711153
- E-bost:
- capelsportspavilion@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window