THE ROYAL LEAMINGTON SPA BACH CHOIR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Performing classical music concerts & workshops in the area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 20 Ionawr 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1093543 THE SAINT JAMES' SINGERS
- 28 Gorffennaf 1977: Cofrestrwyd
- RLSBC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Taulbut | Cadeirydd | 15 December 2021 |
|
|
||||
Dr Nicola Deards | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Judith ROBINSON | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.33k | £9.16k | £31.52k | £43.87k | £52.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.59k | £12.73k | £32.09k | £42.57k | £52.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.40k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES OF 31/01/1954 AND AMENDED 6/4/1977,5/7/1978,6/7/1979,7/9/1983,1/7/1987. AS AMENDED ON 16 MAR 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE SOCIETY SHALL BE THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF THE ART OF MUSIC BY THE PRESENTATION OF CONCERTS OF CHORAL MUSIC AND OTHER ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 Park Road
LEAMINGTON SPA
Warwickshire
CV32 6LG
- Ffôn:
- 07713832217
- E-bost:
- treasurer@rlsbc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window