ymddiriedolwyr SEXPRESSION:UK
Rhif yr elusen: 1166559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Melville | Cadeirydd | 01 July 2020 |
|
|
||||
Ellie Archibald | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Anya Metzer | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Dr Eva Zilber | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Amy Malone | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Harun Tulunay | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|||||
Molly Houghton | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Ella Watson | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Dr Caroline Lloyd | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Lewis Phillip Ruddock | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Deven Naran | Ymddiriedolwr | 21 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.