ymddiriedolwyr THE HURACAN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1170153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Peter Milligan | Cadeirydd | 14 January 2019 |
|
|
||||
Samuel Fowler | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Martha Paola Ponciano Hernandez | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Barrie Hawker | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Chris Gibbons | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Florence Lloyd-Hughes | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Tom Pedersen-Smith | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Francis Wathen | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Dr Hayley Barton | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Henry May | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
Andy John Smith | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.