Hanes ariannol Just4Children

Rhif yr elusen: 1164473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.95m £2.58m £1.89m £1.95m £1.92m
Cyfanswm gwariant £1.96m £1.97m £2.05m £2.09m £2.04m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.80m £2.39m £1.66m £1.82m £1.79m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £92.45k £94.98k £70.99k £17.20k £15.15k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £20.20k £32.28k £83.80k £48.01k £67.90k
Incwm - Arall £37.81k £55.98k £71.94k £68.42k £42.10k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.89m £1.89m £2.00m £2.08m £2.03m
Gwariant - Ar godi arian £70.39k £75.47k £52.76k £14.95k £11.34k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0