Just4Children

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Just4Children is passionate about the relief of sickness and preservation of health of children in the UK and Ireland by providing and assisting in the provision of grants to enable them to obtain medical treatment, therapies, living environments, equipment and holidays which would not otherwise be available to them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Cyfanswm incwm:
£1,916,709
Roddion a chymynroddion | £1.79m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £15.15k | |
Buddsoddiadau | £67.90k | |
Arall | £42.10k |
Cyfanswm gwariant:
£2,037,045
Codi arian | £11.34k | |
Weithgareddau elusennol | £2.03m | |
Arall | £0 |
£126,804 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £11.34k | |
Gwariant elusennol | £2.03m |
Codi arian a Arall Gwariant | £11.34k | |
Gwariant elusennol | £2.03m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.47k |
Pobl

2 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2015: Cofrestrwyd
- JUST4CHILDREN (Enw gwaith)
- JUST HELPING CHILDREN (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUISE ANNE ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 07 May 2016 |
|
|
||||
LISA ANN PEACOCK | Ymddiriedolwr | 26 February 2016 |
|
|
||||
JACQUELINE TAPP | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
ELEANOR JANE FLOREY | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.95m | £2.58m | £1.89m | £1.95m | £1.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.96m | £1.97m | £2.05m | £2.09m | £2.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.80m | £2.39m | £1.66m | £1.82m | £1.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £92.45k | £94.98k | £70.99k | £17.20k | £15.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.20k | £32.28k | £83.80k | £48.01k | £67.90k | |
|
Incwm - Arall | £37.81k | £55.98k | £71.94k | £68.42k | £42.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.89m | £1.89m | £2.00m | £2.08m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.39k | £75.47k | £52.76k | £14.95k | £11.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.31m | £1.76m | £2.11m | £2.46m | £2.46m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.10m | £2.50m | £2.03m | £1.58m | £1.59m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £19.16k | £12.91k | £14.64k | £13.50k | £13.36k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 22 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 22 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/09/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/11/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03 APR 2018 as amended on 22 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF GOOD PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 YEARS RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM AND IRELAND IN PARTICULAR, AND WITHOUT LIMITATION, BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF SERVICES AND GRANTS TO ENABLE THEM TO OBTAIN MEDICAL TREATMENT, THERAPIES AND EQUIPMENT WHICH WOULD NOT OTHERWISE BE AVAILABLE TO THEM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
85 PRINCE OF WALES ROAD
NORWICH
NR1 1DG
- Ffôn:
- 08001691601
- E-bost:
- office@just4children.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window