ymddiriedolwyr IPSWICH GILBERT AND SULLIVAN SOCIETY
Rhif yr elusen: 1165408
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter James Meredith | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Catherine Rosemary Hayhow | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Sara Bucknall | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Rebecca Kirby | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Gwendoline Winifred Haxell | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
DAVID VERNON HAYHOW | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|||||
MRS DEBBIE ROGERS | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.