ymddiriedolwyr HACRO
Rhif yr elusen: 1163064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audrey Valerie Beale JP | Cadeirydd | 12 November 2015 |
|
|
||||
Mark Shepperd | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Marco Pierleoni | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Christopher Hale JP | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
John Willis Walker FCA | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Jacqui Brabazon | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Eric Gilbert Pillinger | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|||||
Peter Spencer JP | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.