THE DENGIE D-CAF

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Dengie D-Caf aims to promote a good quality of life for people living with dementia on the Dengie Peninsula, as well as their carers, friends and family. It provides opportunities for people to engage in meaningful activities that meet individual social, emotional and physical needs. It also raises awareness of the issues that can affect members and helps them access support and information.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 19 Hydref 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Susan Bray | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Midori Joanne Abraham | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Barry Edward Butler | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Jane English | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
ALEXANDRA LOUISE SOUTHCOMBE | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £819 | £1.04k | £451 | £2.66k | £9.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £894 | £749 | £454 | £1.08k | £3.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 01 Awst 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 01 Awst 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 08 Awst 2020 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 08 Awst 2020 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 19 Oct 2015
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE, PROMOTE AND IMPROVE THE GOOD MENTAL AND PHYSICAL HEALTH OF PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA AND THOSE WHO CARE FOR THEM LIVING ON THE DENGIE PENINSULA BY 1. ENABLING THEIR ACTIVE PARTICIPATION IN RELATIONSHIPS OF MUTUAL SUPPORT WITHIN A COMMUNITY OF WHICH THEY SHARE OWNERSHIP, THUS REPLACING THEIR SENSE OF ISOLATION WITH A SENSE OF BELONGING 2. DEVELOPING AND PROVIDING OPPORTUNITIES FOR PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA TO ENGAGE IN SOCIAL AND GROUP ACTIVITIES THAT MEET THEIR INDIVIDUAL SOCIAL, EMOTIONAL AND PHYSICAL NEEDS AND TO SUPPORT THEIR ENGAGEMENT IN OTHER MEANINGFUL ACTIVITIES OF THEIR CHOICE 3. RAISING AWARENESS AND PROMOTING UNDERSTANDING OF THE ISSUES THAT MAY AFFECT PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA AND THEIR CARERS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 Garden Close
Althorne
CHELMSFORD
CM3 6BP
- Ffôn:
- 01621783426
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window