MERCYGIVEN LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MercyGiven work in schools in Thamesmead to re engage pupils who have fallen behind at school, also works with families going through issues in the community. It works closely with orphanages and charities in Nigeria donating clothes, toys, shoes, toiletries, food stuffs, money etc to the children living in the homes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bexley
- Caint
- Greenwich
- Nigeria
Llywodraethu
- 07 Medi 2015: Cofrestrwyd
- MERCYGIVEN LTD (Enw gwaith)
- INSPIRE A CHANGE (Enw blaenorol)
- INSPITE A CHANGE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMOLARA SHOLU | Ymddiriedolwr | 16 October 2015 |
|
|
||||
ADEDOLAPO SHOLU | Ymddiriedolwr | 16 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.87k | £3.95k | £3.80k | £3.87k | £3.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.16k | £3.94k | £3.79k | £4.16k | £4.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 11 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 15 Ebrill 2023 | 227 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 20 Mawrth 2022 | 201 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 OCT 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26/08/2015 as amended on 07 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH CHILDREN ATTENDING SCHOOLS IN BEXLEY AND GREENWICH BOROUGHS OF LONDON, WHO ARE NOT ENGAGING WELL IN EDUCATION THROUGH THE PROVISION OF MENTORING AND SUPPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
84 OVERTON ROAD
LONDON
SE2 9SE
- Ffôn:
- 07956905409
- E-bost:
- inspireachange@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window