Hanes ariannol ASSOCIATION ET LA CHARITY POUR LES ELEVES DU LYCEE FRANCAIS DE LONDRES
Rhif yr elusen: 1163284
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.07k | £109.50k | £101.05k | £7.18k | £1 | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.91k | £93.22k | £87.12k | £34.90k | £13.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.