Hanes ariannol RAANS GYMNASTICS CLUB

Rhif yr elusen: 1164624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (247 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £143.23k £127.22k £34.05k £113.75k £165.63k
Cyfanswm gwariant £165.95k £147.50k £54.86k £127.44k £145.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £15.56k £561 N/A