DRYBURN THEATRICAL WORKSHOP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Dryburn Theatrical Workshop is an enthusiastic amateur theatre group, based in Chester-le-Street, County Durham, which has been performing for over 45 years. We perform a pantomime in January, a musical in June and a play in September. We have over 70 members, aged 11 and upwards. As a group, we bring together an eclectic mix of talented local people, keen to learn and entertain.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
55 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Durham
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS A L MORRIS | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
||||
MR B PENNICK | Ymddiriedolwr | 11 October 2015 |
|
|
||||
MRS M A COULSON | Ymddiriedolwr | 11 October 2015 |
|
|
||||
MRS K A SCOTT | Ymddiriedolwr | 11 October 2015 |
|
|
||||
MRS S HUTCHINSON | Ymddiriedolwr | 11 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.48k | £5.98k | £26.03k | £42.43k | £44.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.53k | £5.11k | £28.87k | £35.74k | £39.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 09 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 09 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 22 Dec 2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE CHESTER-LE-STREET AREA IN PARTICULAR THE ART OF AMATEUR THEATRE THROUGH THE PERFORMANCE OF MUSICALS, PANTOMIMES, CONCERTS AND PLAYS AND SUCH OTHER PRODUCTIONS AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 SINCLAIR DRIVE
CHESTER LE STREET
DH3 4BJ
- Ffôn:
- 01913888045
- E-bost:
- ANNETTE.MORRIS3@ICLOUD.COM
- Gwefan:
-
dryburntheatricalworkshop.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window