KEELE WORLD AFFAIRS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our charity invites speakers of national and international standing to lecture on international politics, economics, and other global issues, aiming to encourage lifelong learning and improve public understanding. Attendance is restricted to course subscribers. Details, and archived proceedings of most lectures, are on the website kwaku.org.uk.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2015: CIO registration
- WORLD AFFAIRS SOCIETY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES WILLIAM BOYNTON MA | Cadeirydd | 18 November 2015 |
|
|
||||
Ian Wise KC | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Mark Lindsay Lambert | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Samantha Caryn Ellsmore | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Richard Manning Arkle FICA | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Catherine Sinead Grant Escott | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Dr David Garnett | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Gary John Provis | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
John David Sherwood | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Adrian Cartwright | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Professor Helen Parr | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|||||
DONALD MUIR | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN GILBERT BERRY JP | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.54k | £11.37k | £3.89k | £14.98k | £15.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.12k | £10.47k | £5.14k | £14.30k | £15.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 22 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 22 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 22 Chwefror 2023 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 22 Chwefror 2023 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 18 Nov 2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH LECTURES AND OTHER FORMS OF LEARNING IN THE FIELDS OF POLITICS, ECONOMICS AND GLOBAL ISSUES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (I) CREATING AN ENVIRONMENT THAT ENCOURAGES LIFELONG LEARNING AT COURSES ORGANISED BY THE CIO; AND (II) SHARING THE KNOWLEDGE GAINED AT ITS COURSES WITH THE WIDER COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wits End
School Lane
Astbury
Congleton
CW12 4RG
- Ffôn:
- 01260290539
- E-bost:
- chairman@kwaku.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window