Hanes ariannol BETHNAL GREEN WEIGHTLIFTING CLUB

Rhif yr elusen: 1163424
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 182 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £77.06k £77.06k £22.50k £22.62k £46.14k
Cyfanswm gwariant £56.07k £56.07k £49.81k £29.73k £42.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A