IPSOS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity has been established to: 1. Advance the education of young persons of all faiths in such ways as the Trustees think fit, with particular regard to those who are economically or socially disadvantaged, whether in the UK or elsewhere in the world; and/or 2. Pursue such other charitable purposes consistent with the above as the Trustees in their absolute discretion shall determine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Awstralia
- Bangladesh
- Bolifia
- Brasil
- Cambodia
- Cenia
- Colombia
- Costa Rica
- De Affrica
- Gwlad Pwyl
- Haiti
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Japan
- Kazakstan
- Libanus
- Malaysia
- Moroco
- Nepal
- Nigeria
- Pakistan
- Periw
- Philipinas
- Rwmania
- Rwsia
- Sbaen
- Somalia
- Tanzania
- Tchad
- Twrci
- Uganda
- Yemen
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Y Swdan
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Zambia
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Moore | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Walker | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Gillian Margaret Atchison | Ymddiriedolwr | 05 January 2017 |
|
|
||||
BRIAN GOSSCHALK | Ymddiriedolwr | 28 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £359.25k | £119.23k | £381.57k | £258.90k | £345.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £370.54k | £116.02k | £379.08k | £216.82k | £386.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 08 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 08 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 26 Mehefin 2023 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 26 Mehefin 2023 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 18 Mai 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 18 Mai 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 APR 2015
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PERSONS OF ALL FAITHS OR NONE IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, WITH PARTICULAR REGARD TO THOSE WHO ARE ECONOMICALLY OR SOCIALLY DISADVANTAGED, WHETHER IN THE UK OR ELSEWHERE IN THE WORLD; AND/OR 2. TO PURSUE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES CONSISTENT WITH THE ABOVE AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL DETERMINE. WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF CLAUSE 1, THE CHARITY SHALL SUPPORT: 1. THE EDUCATIONAL ENRICHMENT, ACADEMIC SUPPORT, SUPPLEMENTARY TUITION OR OUTREACH PROGRAMMES FOR THOSE IN NEED; AND/OR 2. THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE; AND/OR 3. THE PROMOTION OF COMMUNITY BASED PROJECTS RELATING TO SELF HELP, EMPOWERMENT, CAPACITY BUILDING, SKILLS DEVELOPMENT AND/OR ANTI-POVERTY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cansdales
St. Marys Court
The Broadway
AMERSHAM
Buckinghamshire
HP7 0UT
- Ffôn:
- 02030595038
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window