MAKE A DIFFERENCE ENTERTAINMENT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FILM, TV & VIDEO PRODUCTION, FREE TRAINING & WORKSHOPS, OUTCOME 2: INCREASED CAREER READINESS FOR BAME & OR LGBTQ PEOPLE, OUTCOME 1: DECREASED PREJUDICE & DISCRIMINATION ABOUT BAME & OR LGBTQ PEOPLE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1197140 C-CHANGE WEST LONDON
- 15 Mawrth 2016: CIO registration
- 15 Mai 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- MADE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.56k | £61.64k | £49.14k | £25.17k | £36.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.85k | £67.39k | £52.42k | £28.35k | £37.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £13.28k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 14 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 14 Medi 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 15 Mar 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE THROUGH: (A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; (B) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MEDIA SKILLS AND FILM-MAKING. 3. THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE, GENDER, DISABILITY, SEXUAL ORIENTATION OR RELIGION.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window