LITTLE LAURA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Renovation of a special needs school farm Building of a special needs school sensory garden Providing a chicken coop to support curriculum Providing equipment for Riding for Disabled classes Library books E-reader pens Fundraising events such as curry night, quiz night and christmas party.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISA THOMAS | Cadeirydd | 03 December 2015 |
|
|
||||
KIM NOBLE | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
||||
GEMMA THOMAS | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2019 | 01/11/2020 | 01/11/2021 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.16k | £5.67k | £505 | £1.02k | £2.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.72k | £8.44k | £2.53k | £203 | £548 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2023 | 15 Medi 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2021 | 23 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2020 | 31 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2019 | 22 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04/06/2015
Gwrthrychau elusennol
1. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY THROUGHOUT THE WORLD BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY. 2. TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS UNDER THE AGE OF 21 THROUGHOUT THE WORLD SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION BY PROVIDING GRANTS OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 HUNTERS CLOSE
GREAT HAYWOOD
STAFFORD
ST18 0GF
- Ffôn:
- 01889881375
- E-bost:
- littlelauratink@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window