Dogfen lywodraethu ARTS SOCIETY-HULL & EAST RIDING
Rhif yr elusen: 506643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (174 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 JUNE 1977 AS AMENDED 14 JULY 1998. AS AMENDED ON 21 NOV 2017 as amended on 20 Nov 2018 as amended on 17 Nov 2020 as amended on 17 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE AESTHETIC EDUCATION OF THE PUBLIC AND THE CULTIVATION AND STUDY OF THE DECORATIVE AND FINE ARTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.