Hanes ariannol JEREMY COLLER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1163970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.44m | £4.86m | £3.77m | £56.24m | £57.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.03m | £3.98m | £4.72m | £4.88m | £7.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.43m | £4.81m | £3.75m | £56.21m | £56.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £20.25k | £20.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £50.00m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.51k | £40.73k | £6.27k | £12.07k | £1.24m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £8.73k | £682 | £2.67k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.03m | £3.98m | £4.72m | £4.88m | £7.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.79k | £36.88k | £114.18k | £132.94k | £67.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.82m | £2.35m | £2.47m | £2.45m | £4.01m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.