Hanes ariannol LEEDS NORTH AND WEST FOODBANK

Rhif yr elusen: 1162983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £415.29k £602.96k £382.19k £604.80k £601.79k
Cyfanswm gwariant £300.71k £344.81k £348.64k £576.29k £664.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £347.54k N/A £217.24k £387.20k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A £387.56k £214.03k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Arall N/A £255.42k N/A £0 £560
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £344.81k N/A £571.57k £664.30k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £4.72k £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 N/A £8.17k £3.52k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 £0