ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF UCKFIELD COMMUNITY HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1164592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louisa Mary Henderson | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Siggs | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Robert Clive De'Ath | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Joy Marilyn Burchell | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||
Susan Dillys Critchley | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||
Jenny Susan Mayhew | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
Christopher Bendall | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
Linda Kenward | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
Christopher Henry Macve | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|||||
TERESA O'HARA | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|
||||
BERNARD HENRY FRANCIS TREW | Ymddiriedolwr | 15 November 2015 |
|
|||||
JENNIFER SUSAN WATKINS | Ymddiriedolwr | 15 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.