EDWARDS LANE ESTATE COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Over 50?s Dance Group Job Club Citizens Advice Taekwondo Summer club Youth clubs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2016
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,214 o grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 517291 EDWARDS LANE AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
- 04 Awst 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June Peacock | Cadeirydd | 26 April 2017 |
|
|
||||
Dennis Samuels | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
John Hutchinson | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Suzanne Hall | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
EULYN VALARIE JACKIE BROWN-WATT | Ymddiriedolwr | 10 August 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.21k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 315 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 315 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 681 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 681 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1046 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1046 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1411 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1411 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1776 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1776 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 04 Aug 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 3.1 TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; 3.2 TO ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF, A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY STATUTORY AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS; 3.3 TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED. THE CHARITY SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION.THE AREA OF BENEFIT ("AREA OF BENEFIT") SHALL BE AND THE NEIGHBOURHOOD TOGETHER DEFINED BY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Edwards Lane Community Centre
Alderton Road
NOTTINGHAM
NG5 6DX
- Ffôn:
- 01159209511
- E-bost:
- elcc@live.co.uk
- Gwefan:
-
edwardslaneestatecommunitycentre.webs.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window