RATBY LIBRARY & COMMUNITY GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of social activity for the elderly and letting the building for use by local voluntary organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,723 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Ann Ingram | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|
||||
Wendy Walker | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Linda Freeman | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Mike Walker | Ymddiriedolwr | 04 August 2023 |
|
|
||||
Rosie Robinson Mrs | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Robin O'Brien | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Maurice James Loft | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.26k | £17.64k | £12.70k | £42.09k | £30.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.95k | £14.48k | £18.57k | £22.10k | £33.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.23k | £17.50k | £3.09k | N/A | £4.72k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ebrill 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Ebrill 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 04 Nov 2015
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE ORGANISATION ARE - 1) TO PROVIDE A PUBLIC LIBRARY IN RATBY, ENGLAND FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF RATBY AND THE SURROUNDING AREA OR COMMUNITIES. 2) TO PROVIDE, FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF RATBY, SURROUNDING AREA AND COMMUNITIES, A PUBLIC LIBRARY FOR THE RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF AGE, GENDER, FINANCIAL HARDSHIP, SEXUAL ORIENTATION, RACE, INFIRMITY, DISABILITY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID RESIDENTS. 3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN RATBY, LEICESTERSHIRE AND THE SURROUNDING AREA OR COMMUNITIES BY OPERATING AND MANAGING A LENDING LIBRARY. 4) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE RESIDENTS OF RATBY AND THE SURROUNDING AREA OR COMMUNITIES BY OPERATING A CAFETERIA, ENABLING INDIVIDUALS OF ALL CIRCUMSTANCES TO MEET AND SOCIALISE; PROVIDING A WELCOMING ENVIRONMENT FOR ALL, INCLUDING THOSE WHO FEEL THEMSELVES TO BE OR ARE SOCIALLY EXCLUDED AND THEREBY IMPROVING THE LIVES AND WELL-BEING OF ALL RESIDENTS OF RATBY AND THE SURROUNDING AREA OR COMMUNITIES. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE "SOCIALLY EXCLUDED" MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS); AND CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RATBY LIBRARY AND COMMUNITY GROUP
Main Street
Ratby
Leicestershire
LE6 0LN
- Ffôn:
- 01162393157
- E-bost:
- Ratbylibrary@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window