ymddiriedolwyr THE DOUGLAS MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 506675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL BONSALL | Cadeirydd | 28 July 2022 |
|
|
||||
Wendy Holbeche | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Nolan | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Jean Maureen Hilton | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Chris Rowe | Ymddiriedolwr | 05 August 2016 |
|
|
||||
OLIVER SIMON HOWARTH | Ymddiriedolwr | 05 August 2016 |
|
|
||||
Glenys Hilary Baulsh | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.