ymddiriedolwyr ELECTRIC UMBRELLA
Rhif yr elusen: 1165164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Clark | Cadeirydd | 01 July 2024 |
|
|
||||
Adina Collins | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Meena Hansen | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Lyle Aitken | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Suzanne Landridge | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Sarah Thompson | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Kate Holland-Hibbert | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
David Carey | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Chris Luff | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.