Ymddiriedolwyr COLLINGHAM AND DISTRICT LOCAL HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1164058
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL PRIESTLEY BScHons | Cadeirydd | 10 February 2017 |
|
|
||||
Michael Jacob | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Lawrence Knowles | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Rosamund Ann Akrill | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
PATRICIA MARGARET MORGAN | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
PHILIP DOCHERTY | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||
CHARLES WILLIAM STOTHARD BSC | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
JEREMY LODGE | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
PATRICIA SMEDLEY | Ymddiriedolwr | 05 February 2016 |
|
|
||||
CHRISTINE HASMAN | Ymddiriedolwr | 05 February 2016 |
|
|
||||
DAVID JOHN BARKER MA | Ymddiriedolwr | 05 February 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.