ymddiriedolwyr GREEN KORDOFAN
Rhif yr elusen: 1164386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Bishopp | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Ailsa Brookes | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|||||
Aida Silvestri Hahn | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Constance Champion | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Omema Dain | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Peter Keenan | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
RAGA GIBREEL | Ymddiriedolwr | 12 August 2015 |
|
|
||||
NAGWA ELNOOR SHAGGA | Ymddiriedolwr | 12 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.