TOWN LANDS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity donates 25% of the annual net income to the St John the Baptist Church Morton and makes other donations to groups, clubs, and other organisations in the Parish of Morton & Hanthorpe only
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 19 Medi 1977: Cofrestrwyd
- MORTON TOWN LANDS CHARITY (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON REBECCA TILLEY | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
BRIAN GEORGE HYDE | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
Rev NEIL GEOFFREY OSBORNE BULLEN | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|||||
Susan Woolley | Ymddiriedolwr | 19 February 2013 |
|
|||||
RICHARD WELLS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BRENDA BIRKENSHAW | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR WALLY LAWRANCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER CHUBBUCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERENCE BARNATT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.35k | £7.47k | £9.09k | £7.47k | £12.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.92k | £6.32k | £5.71k | £4.97k | £6.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 8 AUGUST 1899
Gwrthrychau elusennol
1/4 OF INCOME PAYABLE TO VICAR AND CHURCHWARDENS OF MORTON-BY-BOURN AS TRUSTEES OF THE ECCLESIASTICAL CHARITY. THE FEN DRAINAGE IN THE PARISH OF MORTON-BY-BOURN. THE REPAIRS OF THE HIGHWAYS IN THE PARISH OF MORTON-BY-BOURN. ANY OTHER PUBLIC PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PARISH OF MORTON-BY-BOURN, INCLUDING THE SUPPORT OF ANY CERTIFIELD EFFICIENT PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF SCHOOLS.
Maes buddion
PARISH OF MORTON-BY-BOURN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Station Road
Morton
BOURNE
Lincolnshire
PE10 0NN
- Ffôn:
- 01778570903
- E-bost:
- medisec1@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window