AMERSHAM POLISH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote Polish culture, tradition and heritage in particular within the Polish community in Amersham and surrounding areas. Assist with provision in Amersham and surrounding areas of opportunities for recreation and social intercourse for former members of armed forces who served in the Polish Army in World War II with the objective of improving the conditions of life for these individuals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gwlad Pwyl
- Ukrain
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANISLAW SAMEK | Cadeirydd | 17 December 2015 |
|
|||||
Gabriela Mieczyslawa Coutts | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
jerzy latawiec | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
ADAM KOMOROWSKI | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105 | £26 | £200.34k | £1.14k | £2.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £900 | £1.00k | £6.13k | £9.72k | £5.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 18 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 18 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 17 Dec 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1 TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN AND TO PROMOTE POLISH CULTURE, TRADITION AND HERITAGE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY WITHIN THE POLISH COMMUNITY IN AMERSHAM AND THE SURROUNDING AREAS; 2 TO ASSIST WITH THE PROVISION IN AMERSHAM AND THE SURROUNDING AREAS OF OPPORTUNITIES FOR RECREATION AND SOCIAL INTERCOURSE FOR FORMER MEMBERS OF THE ARMED FORCES (IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE WHO SERVED IN THE POLISH ARMY IN WORLD WAR II OR WERE TRAINED BY THE POLISH ARMY AS CADETS AND WORKED AS PART OF THE DEMOBILISATION FORCES) WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THOSE INDIVIDUALS; 3 TO PROMOTE PUBLIC BENEFIT BY THE COMMEMORATION OF THOSE POLISH EX-COMBATANTS' WHO HAVE DIED WHILST ON ACTIVE SERVICE WITH THE ARMED FORCES. 4 TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES (CHARITABLE UNDER ENGLISH LAW) FOR THE PUBLIC BENEFIT AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Amersham Polish Club
Raans Road
AMERSHAM
HP6 6LX
- Ffôn:
- 01494727173
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window