G12

Rhif yr elusen: 1165270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (274 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

G12 is an association of friends who grew up in Ibadan, Nigeria, and mostly living in diaspora but still with family connections in Ibadan. We sponsor a child "Praise Bamidele" through the Living Word Mission Ministry in Ibadand. Through an annual contribution of ?120 per annum per member we have provided for Praise?s school fees, board at the orphanage, clothes and school materials.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 July 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £300

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Nigeria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Ionawr 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Timothy Olufosoye Cadeirydd 22 January 2016
AYLESBURY METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ADEWALE ADEKOLA Ymddiriedolwr 01 June 2016
NEW COVENANT CHURCH MILTON KEYNES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 565 diwrnod
WILFRED ACHOM Ymddiriedolwr 22 January 2016
Dim ar gofnod
TUNJI BADEMOSI Ymddiriedolwr 22 January 2016
Dim ar gofnod
RICHARD SOLOYE Ymddiriedolwr 22 January 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/07/2019 29/07/2020 29/07/2021 29/07/2022 29/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.61k £1.85k £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £2.50k £941 £1.05k £713 £300
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Gorffennaf 2023 27 Chwefror 2025 274 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 29 Gorffennaf 2023 27 Chwefror 2025 274 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Gorffennaf 2022 04 Hydref 2023 128 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 29 Gorffennaf 2022 04 Hydref 2023 128 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Gorffennaf 2021 04 Hydref 2023 493 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 29 Gorffennaf 2021 04 Hydref 2023 493 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Gorffennaf 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Gorffennaf 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Gorffennaf 2019 14 Ebrill 2021 320 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 29 Gorffennaf 2019 14 Ebrill 2021 320 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Long Acre
Ellesborough Road
Butlers Cross
AYLESBURY
Buckinghamshire
HP17 0XH
Ffôn:
07950652999