ARISE AND SHINE TOGETHER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prevention or relief of poverty [or financial hardship] in the UK and Africa abroad, especially in the great lakes region, East and central Africa, assisting in the provision of practical help, guidance and financial support to those in need so as to be lifted out of abject poverty which dehumanizes and causes a lot of financial hardship and suffering.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 March 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Rwanda
- Uganda
Llywodraethu
- 01 Chwefror 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAAC KAKANDE | Ymddiriedolwr | 15 December 2018 |
|
|
||||
FLAVIA MUGABO | Ymddiriedolwr | 15 December 2018 |
|
|
||||
MICHEL MUGABO | Ymddiriedolwr | 15 December 2018 |
|
|
||||
Ken Mulera | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 05/03/2020 | 05/03/2021 | 05/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £1.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20k | £1.00k | £1.00k | £1.00k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Mawrth 2022 | 07 Chwefror 2023 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Mawrth 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Mawrth 2020 | 24 Rhagfyr 2021 | 353 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05 MAR 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/01/2016 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21/01/2016
Gwrthrychau elusennol
1. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN RWANDA AND UGANDA BY PROVIDING ITEMS TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY. 2. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP ANYWHERE IN THE WORLD BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE GENERAL PROVISION OF EDUCATIONAL MATERIALS, CLOTHING/FOOTWEAR AND GENERAL HOUSEHOLD GOODS AND OTHER NECESSARY ITEMS DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 TAYLOR CLOSE
LONDON
N17 0UB
- Ffôn:
- 07940863341
- E-bost:
- byamimar@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window