ymddiriedolwyr UNFOLDING THEATRE
Rhif yr elusen: 1165182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin James Jamieson | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Gina Hufton | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Manpreet Kambo | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Rebekah Helen Bowsher | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
ANDREW MARK ROBINSON | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
TIM BAILEY | Ymddiriedolwr | 13 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.