ymddiriedolwyr YORK NEIGHBOURS
Rhif yr elusen: 1163768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Aitchison | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
John Philip Barton | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|||||
Matthew Michael Nelson | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
Kelly Jane Wheatley | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Caroline Wilson | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|||||
Lis Ramage | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
DR WALTER TREVOR STOCKDALE MbChB | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.