ymddiriedolwyr THE REME CHARITY
Rhif yr elusen: 1165868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brigadier Clare Phillips CBE | Cadeirydd | 28 October 2016 |
|
|||||
Lt Col Abigail Brown | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|||||
James Alexander Foster | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|||||
Alexander Shand CEng | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Harriet Burns | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Trevor Hirst MSc CEng | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Megan Ashton RN | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Paul Tumim | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
COLONEL BOB FRAM | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|||||
Major Paul Charles Dennis Hembery | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|||||
COLONEL DANIEL GORDON SCOTT ADC | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.