ymddiriedolwyr PETHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1163331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Mark Miller | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Dane Henderson | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Dave Selwyn | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Norman Edward Clark | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Peter Jeffrey Coombs | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Sharon Acaster | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Gillian Margaret Miller | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
SCOTT MICHAEL SEAMAN DIGBY COLLINS | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
MATTHEW JAMES KINGSLAND | Ymddiriedolwr | 27 August 2015 |
|
|
||||
MICHALA MOYS | Ymddiriedolwr | 27 August 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE PATRICIA COLEMAN | Ymddiriedolwr | 27 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.