Hanes ariannol THE GERMAN SHEPHERD HELPLINE

Rhif yr elusen: 1164869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.49k £10.45k £12.29k £5.22k £9.56k
Cyfanswm gwariant £5.21k £2.87k £12.02k £8.88k £17.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A