DEAN FOREST LOCOMOTIVE GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
INCORPORATED AS A CIO ON THE 14 DECEMBER 2015 TO TAKE OVER THE WORK ASSETS AND LIABILITIES OF AN UNINCORPORATED GROUP OF THE SAME NAME . THE CIO HAS CONTINUED TO PRESERVE, RESTORE, OPERATE AND MAINTAIN ITS LOCOMOTIVES AND ROLLING STOCK FOR PUBLIC OPERATION AND EDUCATION, PROVIDING OPPORTUNITIES FOR LEARNING AND SKILLS DEVELOPMENT FOR THOSE INVOLVED.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2015: CIO registration
- DFLG (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW CRAIG SEXTON | Cadeirydd | 14 December 2015 |
|
|||||
IAN HATTON | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|||||
Tracy Garrard | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Stephen Hawkins | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Hannah Louise Kingdon | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Thomas William Timothy Buffin | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Hilary Anne Hill | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
RICHARD THACKER | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
|
||||
DOUG PHELPS | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
|
||||
RAUFFE HAGEN SHIRLEY | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|
||||
JOHN STANLEY METHERALL | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|
||||
TOM HALFORD | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|
||||
IAN LESLIE FAWCETT | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.87k | £18.88k | £75.58k | £79.82k | £108.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.39k | £55.09k | £61.70k | £95.46k | £101.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 14 Dec 2015 as amended on 11 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
(1)TO ACQUIRE AND TAKE OVER ALL OR ANY PART OF THE ASSETS AND LIABILITIES OF THE PRESENT UNINCORPORATED BODY KNOWN AS THE DEAN FOREST LOCOMOTIVE GROUP (2)TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION, LEARNING AND SKILLS DEVELOPMENT BY THE ACQUISITION, RESTORATION, PRESERVATION, EXHIBITION AND OPERATION OF HERITAGE RAILWAY LOCOMOTIVES, ROLLING STOCK AND EQUIPMENT ASSOCIATED WITH, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE SEVERN & WYE RAILWAY, RAILWAYS IN THE FOREST OF DEAN & GLOUCESTERSHIRE AND IN PARTICULAR TO PRESERVE, OPERATE AND DISPLAY FOR THE PUBLIC BENEFIT FORMER GWR STEAM LOCOMOTIVE NO.5541 AND BR STEAM LOCOMOTIVE NO.9681 AT THE DEAN FOREST RAILWAY AND OTHER SUITABLE LOCATIONS. (3)TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND LEARNING BY THE CONSERVATION AND EXHIBITION TO MUSEUM STANDARDS OF DOCUMENTS AND RECORDS OF HISTORIC, TECHNICAL AND ACADEMIC INTEREST ASSOCIATED WITH THE LOCOMOTIVES, ROLLING STOCK AND EQUIPMENT AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE. (4)TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND LEARNING BY THE PUBLICATION OF PAMPHLETS, BOOKLETS, PERIODICALS OR BOOKS RELATING TO THE ACQUISITION, MAINTENANCE, REBUILDING AND OPERATION OF THE LOCOMOTIVES AND ROLLING STOCK SO AS TO ENSURE CONTINUITY OF PRESERVATION FOR FUTURE GENERATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dean Forest Locomotive Group (CIO)
New Mills
Forest Road
LYDNEY
Gloucestershire
GL15 4ET
- Ffôn:
- 01452526001
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window