MIDDLETON ST GEORGE COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide educational and social activities to the community, to administer and maintain a Community Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,620 o 5620 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darlington
Llywodraethu
- 08 Medi 1977: Cofrestrwyd
- MIDDLETON ST GEORGE YOUTH & COMMUNITY ASSOCIATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Darling | Cadeirydd | 13 March 2019 |
|
|
||||
Laura Cave | Ymddiriedolwr | 16 April 2025 |
|
|
||||
Miriam Gray | Ymddiriedolwr | 16 April 2025 |
|
|
||||
Paul Devine | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Louise Nancy Smith | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Angela Miles | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
Anna Rachel Goldie | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
DEBORAH LAING | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|||||
Marion Susan Ogle | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.82k | £85.28k | £27.39k | £48.24k | £60.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.50k | £54.43k | £44.94k | £40.25k | £38.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £41.34k | N/A | N/A | £5.62k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Chwefror 2022 | 115 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Chwefror 2022 | 116 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 02 MAR 1971 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12 APR 2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12 MAR 2022 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21 NOV 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE TO: A.PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF MIDDLETON ST. GEORGE AND THE NEIGHBOURHOOD (HEREINAFTER CALLED THE ‘AREA OF BENEFIT’) WITHOUT DISTINCTION OF SEX, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE STATUTARY AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. B.IN FURTHANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE THE POWER TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF THE COMMUNITY CENTRE KNOWN AS MIDDLEETON ST GEORGE COMMUNITY CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS. C.THE ASSOCIATION SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION AND NON-RACIAL.
Maes buddion
MIDDLETON ST. GEORGE AND THE NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Community Centre
Station Road
Middleton St. George
DARLINGTON
DL2 1JG
- Ffôn:
- 0000 00000
- E-bost:
- msgcommunitycentre@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window