Hanes ariannol THE HADDAD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1164463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £494.10k | £8.36m | £324.72k | £9.44m | £9.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.94m | £3.38m | £5.70m | £5.97m | £5.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £7.63m | N/A | £9.02m | £8.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £731.34k | N/A | £414.53k | £965.24k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £3.10m | N/A | £5.68m | £5.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £287.07k | N/A | £298.93k | £438.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £27.08k | N/A | £34.80k | £67.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £2.65m | N/A | £5.64m | £5.03m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £226.67k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.